AGUILAR SECO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de AGUILAR SECO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGUILAR SECO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXTRENATUR SL | Administrador Unico | 10/02/2014 | 06/08/2021 |
EXTRENATUR SL | Administrador Solidario | 30/08/2012 | 10/02/2014 |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Consejero | 10/12/2010 | 03/02/2012 |
SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA SA | Miem.Com.Ej. | 22/09/2011 | |
SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA SA | Pres.Com.Ej. | 22/09/2011 | |
SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA SA | Presidente | 22/09/2011 | |
SOCIEDAD DE GESTION PUBLICA DE EXTREMADURA SA | Consejero | 22/09/2011 | |
SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Miem.Com.Ej. | 31/08/2011 | |
SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Pres.Com.Ej. | 31/08/2011 | |
SOCIEDAD DE FOMENTO INDUSTRIAL DE EXTREMADURA SA | Presidente | 31/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AGUILAR SECO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILAR SECO MARIA DOLORES
Empresa: EXTRENATUR SL
Administrador Unico
- Aguilar Seco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 57, S 8, H BA 24207, I/A 3 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-06
Empresa: EXTRENATUR SL
Administrador Unico
- Aguilar Seco Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 57, S 8, H BA 24207, I/A 2 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-06
Empresa: EXTRENATUR SL
Administrador Solidario
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Prieto Clemente Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 57, S 8, H BA 24207, I/A 2 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-06
Empresa: EXTRENATUR SL
Administrador Solidario
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Prieto Clemente Juan Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 56, S 8, H BA 24207, I/A 1 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-06
Consejero
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 44, S 8, H CC 977, I/A 57 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-10
Miem.Com.Ej.
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- Gonzalez Mateos Carlos
- Navarro Ribera Jose Luis
- Perez Urban Francisco
Pres.Com.Ej.
- Aguilar Seco Maria Dolores
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 155, S 8, H BA 16007, I/A 24 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-06
Consejero
Presidente
- Aguilar Seco Maria Dolores
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 155, S 8, H BA 16007, I/A 24 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-06
Consejero
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- Cano Franganillo Alfonso
- Duran Solano Pilar
- Fortuna Escobar Juan Manuel
- Garcia Perez Manuel
- Gonzalez Mateos Carlos
- Monte De Piedad Y Caja General De Ahorros De Badaj
- Navarro Ribera Jose Luis
- Perez Urban Francisco
- Ros Mateos Antonio
- Sanchez Lozano Antonio Pablo
Miem.Com.Ej.
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- Gonzalez Mateos Carlos
- Navarro Ribera Jose Luis
Pres.Com.Ej.
- Aguilar Seco Maria Dolores
Presidente
- Aguilar Seco Maria Dolores
Vicepresidente
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 115, S 8, H BA 1219, I/A 114 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-06
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 43, S 8, H CC 977, I/A 54 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-10
Consejero
- Aguilar Seco Maria Dolores
- Alejandre Bueno Ana Maria
- Baldominos Agraz David
- De Andres Argente Faustino
- Del Prado Palomeque Rafael
- Izquierdo Perez Damaso Luis
- Martinez Rodriguez Segundo
- Navarro Ribera Jose Luis
- Paya Vizcaino Mariano
- Rey Del Castillo Carlos Maria
- Rincon Godino Florencio
- Ruiz Martinez Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230, L 58, F 43, S 8, H CC 977, I/A 54 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-10
Información de AGUILAR SECO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de AGUILAR SECO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILAR SECO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos