ROCHA MAQUEDA RAMON
Informe ejecutivo de ROCHA MAQUEDA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ROCHA MAQUEDA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCHA MAQUEDA RAMON
Miem.Com.Ctr
Miem.Com.O.S
Pres.Com.O.S
Sec.Com.Ej.
Secr.Com.O.S
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
- Rocha Maqueda Ramon
Vpre.Com.O.S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872, L 699, F 45, S 8, H CC 153, I/A 309 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-10
Consejero
Miem.Com.Ej.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 872, L 699, F 39, S 8, H CC 153, I/A 302 (12/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-10
Consejero
- Rocha Maqueda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829, L 656, F 217, S 8, H CC 6348, I/A 25 (03/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-10
Consejero
- Rocha Maqueda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 463 , F 114, S 8, H BA 1219, I/A 111 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-117-06
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
- Rocha Maqueda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669, L 497, F 165, S 8, H CC 153, I/A 283 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-10
Consejero
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Vicsec C.E
- Rocha Maqueda Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669, L 497, F 165, S 8, H CC 153, I/A 283 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-10
Empresa: IMEDES EXTREMADURA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bono Ara Emerit
- Muñoz Zamora Benjamin
- Perez Royo Javier
- Rocha Maqueda Ramon
- Vivas Agrofojo Pedro David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 16, S 8, H BA 21458, I/A 1 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-06
Información de ROCHA MAQUEDA RAMON
Mostramos los datos de ROCHA MAQUEDA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCHA MAQUEDA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos