RIERA SIMON MARIA NURIA
Informe ejecutivo de RIERA SIMON MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIERA SIMON MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL UNIVERSITAT SL | Apoderado Solidario | 03/03/2017 |
VINCULACIONES DE RIERA SIMON MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA SIMON MARIA NURIA
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Consejero
- Ortiz Bernaus Josep
- Ortiz Riera Antoni
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Apoderado Solidario
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 12, S 8, H L 30023, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 1, S 8, H L 30023, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-25
Empresa: ORBALOGISTIC TRANSPORTS DE PONENT SL
Administrador Solidario
- Ortiz Bernaus Josep
- Riera Simon Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 30, S 8, H L 20300, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-25
Información de RIERA SIMON MARIA NURIA
Mostramos los datos de RIERA SIMON MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA SIMON MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos