ORTIZ RIERA MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ORTIZ RIERA MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTIZ RIERA MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL UNIVERSITAT SL | Apoderado Solidario | 03/03/2017 |
VINCULACIONES DE ORTIZ RIERA MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ RIERA MONTSERRAT
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Consejero
- Ortiz Bernaus Josep
- Ortiz Riera Antoni
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Presidente
- Ortiz Riera Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 3 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Presidente
Secretario
- Ortiz Riera Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 3 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Apoderado Solidario
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 12, S 8, H L 30023, I/A 2 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Consejero
- Ortiz Bernaus Josep
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Presidente
Secretario
- Ortiz Riera Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 1, S 8, H L 30023, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-25
Empresa: OCOTRANSPORTS 48 SL
Apoderado
- Ortiz Riera Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41258 , F 16, S 8, H B 378889, I/A 4 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-08
Información de ORTIZ RIERA MONTSERRAT
Mostramos los datos de ORTIZ RIERA MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ RIERA MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos