ORTIZ BERNAUS JOSEP
Informe ejecutivo de ORTIZ BERNAUS JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTIZ BERNAUS JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL UNIVERSITAT SL | Administrador Unico | 29/07/2019 |
VINCULACIONES DE ORTIZ BERNAUS JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ BERNAUS JOSEP
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Administrador Unico
- Ortiz Bernaus Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Consejero
- Ortiz Bernaus Josep
- Ortiz Riera Antoni
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Presidente
- Ortiz Bernaus Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 15, S 8, H L 30023, I/A 3 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-25
Empresa: HOSTAL UNIVERSITAT SL
Consejero
- Ortiz Bernaus Josep
- Ortiz Riera Montserrat
- Riera Simon Maria Nuria
Presidente
- Ortiz Bernaus Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 1, S 8, H L 30023, I/A 1 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-25
Empresa: ORBALOGISTIC TRANSPORTS DE PONENT SL
Administrador Solidario
- Ortiz Bernaus Josep
- Riera Simon Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1032 , F 30, S 8, H L 20300, I/A 2 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-25
Consejero Delegado
Consejero
- Garrave Berengue Jaume
- Ortiz Bernaus Josep
- Valldaura Pujol Joan
- Ventayol Carbonell Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 725 , F 29, S 8, H L 4589, I/A 32 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-25
Información de ORTIZ BERNAUS JOSEP
Mostramos los datos de ORTIZ BERNAUS JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ BERNAUS JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos