RICOU RIBO ANTONIO
Informe ejecutivo de RICOU RIBO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICOU RIBO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSADA D'ANEU SL | Apoderado | 14/09/2022 | |
SELLERTE SL | Apoderado | 29/10/2020 | |
GESTISERV D'ANEU SL | Apoderado | 19/04/2016 | |
SELLERTE SL | Apoderado | 20/03/2013 | |
RANDA QUATRE SL | Administrador Solidario | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE RICOU RIBO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICOU RIBO ANTONIO
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Apoderado
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 206, S 8, H L 16098, I/A 11 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-25
Empresa: SELLERTE SL
Apoderado
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 211, S 8, H L 11097, I/A 18 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-25
Empresa: GESTISERV D'ANEU SL
Apoderado
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 84, S 8, H L 28528, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Mancomunado
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Ribo Antonio
- Ruich Cera Noemi
- Villuendas Palobart Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 205, S 8, H L 16098, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Solidario
- Castellarnau Gallimo Ricard
- Ricou Manuel De Cespedes Anna
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 210, S 8, H L 11097, I/A 15 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-25
Empresa: SELLERTE SL
Apoderado
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 209, S 8, H L 11097, I/A 14 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-25
Empresa: RANDA QUATRE SL
Administrador Solidario
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 145, S 8, H L 26383, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Empresa: RANDA QUATRE SL
Administrador Unico
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 145, S 8, H L 26383, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Mancomunado
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Ribo Antonio
- Ruich Cera Noemi
- Villuendas Palobart Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 204, S 8, H L 16098, I/A 7 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Empresa: RANDA QUATRE SL
Administrador Unico
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36858 , F 71, S 8, H B 289188, I/A 4 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-08
VER MAS ACTOS
Información de RICOU RIBO ANTONIO
Mostramos los datos de RICOU RIBO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICOU RIBO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos