GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
Informe ejecutivo de GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SELLERTE SL | Apoderado | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Mancomunado
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Ribo Antonio
- Ruich Cera Noemi
- Villuendas Palobart Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 205, S 8, H L 16098, I/A 8 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-25
Empresa: SELLERTE SL
Apoderado
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 211, S 8, H L 11097, I/A 17 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Solidario
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 210, S 8, H L 11097, I/A 16 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Mancomunado
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Ribo Antonio
- Ruich Cera Noemi
- Villuendas Palobart Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 204, S 8, H L 16098, I/A 7 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Unico
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 204, S 8, H L 16098, I/A 7 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Solidario
- Castellarnau Gallimo Ricard
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 201, S 8, H L 11097, I/A 10 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Unico
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 199, S 8, H L 11097, I/A 6 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Unico
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 203, S 8, H L 16098, I/A 4 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Solidario
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 203, S 8, H L 16098, I/A 4 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-25
Información de GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA
Mostramos los datos de GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLIMO DE CASTELLARNAU INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos