RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
Informe ejecutivo de RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POSADA D'ANEU SL | Administrador Unico | 14/09/2022 | |
GESTISERV D'ANEU SL | Administrador Solidario | 12/05/2015 | |
SELLERTE SL | Administrador Unico | 15/04/2013 | |
RANDA QUATRE SL | Administrador Solidario | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
Empresa: POSADA D'ANEU SL
Administrador Unico
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 834 , F 206, S 8, H L 16098, I/A 10 (14/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-25
Empresa: GESTISERV D'ANEU SL
Administrador Solidario
- Manuel De Cespedes Torres Maria Inmaculada
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 79, S 8, H L 28528, I/A 1 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Unico
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 210, S 8, H L 11097, I/A 16 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Solidario
- Gallimo De Castellarnau Inmaculada
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 210, S 8, H L 11097, I/A 16 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-25
Empresa: SELLERTE SL
Administrador Solidario
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 202, S 8, H L 11097, I/A 13 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-25
Empresa: RANDA QUATRE SL
Administrador Solidario
- Ricou Manuel De Cespedes Victor
- Ricou Ribo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1323 , F 145, S 8, H L 26383, I/A 6 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-25
Información de RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR
Mostramos los datos de RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICOU MANUEL DE CESPEDES VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos