RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
Informe ejecutivo de RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
PANDEBANO SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
INCAJARI SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
COYOACAN TRADE SL | Apoderado Solidario | 23/10/2019 | |
LITTLEBIGSOLUTION SL | Administrador Unico | 29/06/2018 |
VINCULACIONES DE RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
Empresa: SALUDNOSTRA SL
Liquidador
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25520 , F 21, S 8, H M 459819, I/A 3 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: INCAJARI SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Javier
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 93, S 8, H M 190946, I/A 9 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: PANDEBANO SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Javier
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13149 , F 26, S 8, H M 212718, I/A 8 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 131, S 8, H M 136245, I/A 10 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN TRADE SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Carlos
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16337 , F 23, S 8, H M 277505, I/A 9 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: LITTLEBIGSOLUTION SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37563 , F 54, S 8, H M 669568, I/A 3 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
Empresa: LITTLEBIGSOLUTION SL
Nuevo Socio Único
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37563 , F 53, S 8, H M 669568, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Información de RICO GOMEZ MARIA INMACULADA
Mostramos los datos de RICO GOMEZ MARIA INMACULADA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO GOMEZ MARIA INMACULADA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos