RICO GOMEZ JAVIER
Informe ejecutivo de RICO GOMEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICO GOMEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
PANDEBANO SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
INCAJARI SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
COYOACAN TRADE SL | Administrador Unico | 23/10/2019 | |
PARADIGMA TRADE SL | Liquidador | 23/03/2018 | |
CORAL DENT SL | Liquidador | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE RICO GOMEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO GOMEZ JAVIER
Empresa: INCAJARI SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Javier
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 93, S 8, H M 190946, I/A 9 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: INCAJARI SL
Administrador Mancomunado
- Rico Gomez Inmaculada
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 93, S 8, H M 190946, I/A 8 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: PANDEBANO SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Javier
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13149 , F 26, S 8, H M 212718, I/A 8 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: PANDEBANO SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13149 , F 26, S 8, H M 212718, I/A 7 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Carlos
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 131, S 8, H M 136245, I/A 11 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL
Administrador Mancomunado
- Rico Gomez Inmaculada
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 131, S 8, H M 136245, I/A 10 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN TRADE SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16337 , F 23, S 8, H M 277505, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: COYOACAN TRADE SL
Administrador Mancomunado
- Rico Gomez Inmaculada
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16337 , F 23, S 8, H M 277505, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: PARADIGMA TRADE SL
Liquidador
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18049 , F 196, S 8, H M 312109, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Empresa: PARADIGMA TRADE SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18049 , F 196, S 8, H M 312109, I/A 3 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
VER MAS ACTOS
Información de RICO GOMEZ JAVIER
Mostramos los datos de RICO GOMEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO GOMEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos