RICO GOMEZ CARLOS
Informe ejecutivo de RICO GOMEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RICO GOMEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL | Apoderado Solidario | 24/10/2019 | |
PANDEBANO SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
INCAJARI SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
COYOACAN TRADE SL | Apoderado Solidario | 23/10/2019 | |
LITTLEBIGSOLUTION SL | Apoderado | 25/07/2018 | |
INCAJARI SL | Apoderado | 21/02/2014 | |
COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL | Apoderado | 21/02/2014 | |
COYOACAN TRADE SL | Apoderado | 21/02/2014 | |
PANDEBANO SL | Apoderado | 21/02/2014 |
VINCULACIONES DE RICO GOMEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO GOMEZ CARLOS
Empresa: INCAJARI SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 93, S 8, H M 190946, I/A 8 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: PANDEBANO SL
Administrador Unico
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13149 , F 26, S 8, H M 212718, I/A 7 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Carlos
- Rico Gomez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 131, S 8, H M 136245, I/A 11 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Empresa: COYOACAN TRADE SL
Apoderado Solidario
- Rico Gomez Carlos
- Rico Gomez Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16337 , F 23, S 8, H M 277505, I/A 9 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: LITTLEBIGSOLUTION SL
Apoderado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37563 , F 54, S 8, H M 669568, I/A 5 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: PANDEBANO SL
Apoderado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13149 , F 25, S 8, H M 212718, I/A 6 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: COYOACAN TRADE SL
Apoderado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16337 , F 22, S 8, H M 277505, I/A 7 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: COYOACAN DE LOS ALAMILLOS SL
Apoderado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 130, S 8, H M 136245, I/A 9 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: INCAJARI SL
Apoderado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 92, S 8, H M 190946, I/A 7 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: INCAJARI SL
Administrador Mancomunado
- Rico Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12104 , F 92, S 8, H M 190946, I/A 6 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
VER MAS ACTOS
Información de RICO GOMEZ CARLOS
Mostramos los datos de RICO GOMEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO GOMEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos