RICARD MASOLIVER FEIXAS
Informe ejecutivo de RICARD MASOLIVER FEIXAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICARD MASOLIVER FEIXAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTECH ROBOTICS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2021 | |
ASTECH FOOD MACHINERY SL | Administrador Solidario | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE RICARD MASOLIVER FEIXAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICARD MASOLIVER FEIXAS
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 135, S 8, H GI 54573, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-17
Empresa: ASTECH ROBOTICS SL
Apoderado Solidario
- Albert Mach Casellas
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 208, S 8, H GI 68154, I/A 2 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 128, S 8, H GI 54573, I/A 1 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
Información de RICARD MASOLIVER FEIXAS
Mostramos los datos de RICARD MASOLIVER FEIXAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICARD MASOLIVER FEIXAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos