ALBERT MACH CASELLAS
Informe ejecutivo de ALBERT MACH CASELLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBERT MACH CASELLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTECH ROBOTICS SL | Apoderado Solidario | 09/07/2021 | |
ASTECH FOOD MACHINERY SL | Administrador Solidario | 18/05/2017 | |
ASTECH FOOD MACHINERY SL | Apoderado | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE ALBERT MACH CASELLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERT MACH CASELLAS
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 135, S 8, H GI 54573, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-17
Empresa: ASTECH ROBOTICS SL
Apoderado Solidario
- Albert Mach Casellas
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 208, S 8, H GI 68154, I/A 2 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Apoderado
- Albert Mach Casellas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
Información de ALBERT MACH CASELLAS
Mostramos los datos de ALBERT MACH CASELLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERT MACH CASELLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos