JAUME GELADA COMPANY
Informe ejecutivo de JAUME GELADA COMPANY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JAUME GELADA COMPANY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTECH FOOD MACHINERY SL | Administrador Solidario | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE JAUME GELADA COMPANY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JAUME GELADA COMPANY
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 135, S 8, H GI 54573, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Albert Mach Casellas
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 132, S 8, H GI 54573, I/A 3 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-17
Empresa: ASTECH FOOD MACHINERY SLL
Administrador Solidario
- Jaume Gelada Company
- Ricard Masoliver Feixas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 128, S 8, H GI 54573, I/A 1 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-17
Información de JAUME GELADA COMPANY
Mostramos los datos de JAUME GELADA COMPANY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JAUME GELADA COMPANY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos