RIAL DIZ BENIGNO
Informe ejecutivo de RIAL DIZ BENIGNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIAL DIZ BENIGNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TARESKO NT SL | Administrador Solidario | 01/06/2020 |
VINCULACIONES DE RIAL DIZ BENIGNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAL DIZ BENIGNO
Empresa: TARESKO NT SL
Administrador Solidario
- Beade Rioseco Jose Manuel
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 35, S 8, H SC 50660, I/A 1 (01/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-108-15
Empresa: ENSEBRE NORTE SL
Administrador Unico
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
Empresa: ENSEBRE NORTE SL
Administrador Unico
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 121, S 8, H SC 48899, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-15
Empresa: ENSEBRE NORTE SL
Socio Único
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 121, S 8, H SC 48899, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-15
Empresa: SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL
Administrador Solidario
- Calvo Garcia Jose Eduardo
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 184, S 8, H C 29067, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-15
Empresa: DISTRIBUCIONES SANORTEL SL
Administrador Solidario
- Rial Diz Benigno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 214, S 8, H C 41329, I/A 2 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-15
Información de RIAL DIZ BENIGNO
Mostramos los datos de RIAL DIZ BENIGNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAL DIZ BENIGNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos