ENSEBRE NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua del Alcalde Lorenzo, 14
Código Postal 15220
Municipio Ames
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENSEBRE NORTE SL
CIF B70513338
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rial Maroñas Benigno
VINCULACIONES DE ENSEBRE NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENSEBRE NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maroñas Tojo Maria Del Carmen | Liquidador | 11/03/2021 | 11/03/2021 |
Maroñas Tojo Maria Del Carmen | Administrador Unico | 31/03/2017 | 11/03/2021 |
Rial Maroñas Benigno | Socio Unico | 31/03/2017 | 11/03/2021 |
Rial Diz Benigno | Socio Unico | 27/03/2017 | 31/03/2017 |
Rial Diz Benigno | Administrador Unico | 27/03/2017 | 31/03/2017 |
ACTOS BORME DE ENSEBRE NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 124, S 8, H SC 48899, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 124, S 8, H SC 48899, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 124, S 8, H SC 48899, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 124, S 8, H SC 48899, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 124, S 8, H SC 48899, I/A 3 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-15
- La comercialización de todo tipo de artículos destinados a alimentación humana, tales como congelados, lácteos, carnicería y charcutería, frutería y panadería. La comercialización de productos de droguería. La comercialización de productos alimenticios para animales de compañía.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "ARTICULO 4º.- La sociedad tiene por objeto social: La explotación de un negocio de hostelería, dedicado a café bar, restaurante y puestos de comidas C.N.A.E. 5610. Provisión de comidas preparadas para eventos C.N.A.E. 5621. Otros servicios de comidas C.N.A.E. 5629
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 123, S 8, H SC 48899, I/A 2 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-15