SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Razón Social SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL
CIF B15833817
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
Propietario Calvo Garcia Jose Eduardo
VINCULACIONES DE SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Garcia Jose Eduardo | Administrador Unico | 08/04/2011 | 30/12/2022 |
Calvo Garcia Jose Eduardo | Socio Unico | 08/04/2011 | 30/12/2022 |
Calvo Garcia Jose Eduardo | Liquidador | 30/12/2022 | 30/12/2022 |
Calvo Garcia Jose Eduardo | Administrador Solidario | 08/04/2011 | |
Rial Diz Benigno | Administrador Solidario | 08/04/2011 |
ACTOS BORME DE SANORTE PINTURAS Y EXCLUSIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 185, S 8, H C 29067, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-17-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 185, S 8, H C 29067, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-17-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 185, S 8, H C 29067, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-17-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 185, S 8, H C 29067, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-17-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 185, S 8, H C 29067, I/A I3N2 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 184, S 8, H C 29067, I/A NM (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 184, S 8, H C 29067, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-15