REY FUENTES JOSE LUIS
Informe ejecutivo de REY FUENTES JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE REY FUENTES JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES SALNESTEC SL | Administrador Mancomunado | 30/05/2017 | |
URBANIZACIONES Y PROMOCIONES CABANAS SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2016 | |
ALIMENTOS CAMPOGAL SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2015 | |
CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNES SL | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | |
CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SALNES SL | Apoderado Solidario | 04/10/2010 |
VINCULACIONES DE REY FUENTES JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY FUENTES JOSE LUIS
Empresa: INSTALACIONES SALNESTEC SL
Administrador Mancomunado
- Barbeito Dominguez Alberto
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046, L 4046, F 162, S 8, H PO 58602, I/A 2 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-36
Empresa: INSTALACIONES SALNESTEC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046, L 4046, F 162, S 8, H PO 58602, I/A 2 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-36
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375, L 3375, F 43, S 8, H PO 44037, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-36
Administrador Mancomunado
- Cano Balbas Angel
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3375, L 3375, F 43, S 8, H PO 44037, I/A 3 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-36
Empresa: TOP VENTANA NORTE SL
Liquidador
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 92, S 8, H PO 52798, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-36
Empresa: TOP VENTANA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Llerandi Paulino
- Rey Fuentes Jose Luis
Liquidador
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 92, S 8, H PO 52798, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-36
Empresa: TOP VENTANA SL
Administrador Mancomunado
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 82, S 8, H PO 52797, I/A 4 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-36
Empresa: INSTALACIONES SALNESTEC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4046, L 4046, F 160, S 8, H PO 58602, I/A 1 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-36
Empresa: ALIMENTOS CAMPOGAL SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Diego
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698, L 2698, F 100, S 8, H PO 29901, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
Empresa: ALIMENTOS CAMPOGAL SL
Administrador Unico
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698, L 2698, F 100, S 8, H PO 29901, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-36
VER MAS ACTOS
Información de REY FUENTES JOSE LUIS
Mostramos los datos de REY FUENTES JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY FUENTES JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos