CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORTECAR GIJON AUTOIMPORT SL | Socio Unico | 17/05/2024 | |
NORTECAR GIJON AUTOIMPORT SL | Administrador Unico | 17/05/2024 | |
TOP VENTANA MEDITERRANEA SL | Liquidador Solidario | 06/11/2020 | |
MENSAJERIA ECIJANA SL | Socio Unico | 22/02/2011 | |
MENSAJERIA ECIJANA SL | Administrador Unico | 22/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
Empresa: NORTECAR GIJON AUTOIMPORT SL
Administrador Unico
- Castro Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 63196, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-33
Empresa: NORTECAR GIJON AUTOIMPORT SL
Socio Único
- Castro Fernandez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 63196, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-33
Empresa: TOP VENTANA SL
Administrador Solidario
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 83, S 8, H PO 52797, I/A 6 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-36
Empresa: TOP VENTANA MEDITERRANEA SL
Liquidador Solidario
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259, L 4259, F 93, S 8, H PO 64372, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-36
Empresa: TOP VENTANA MEDITERRANEA SL
Administrador Mancomunado
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259, L 4259, F 93, S 8, H PO 64372, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-36
Empresa: LA VENTANA MUSIC SL
Administrador Mancomunado
- Bugallo Padin Eloy
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4235, L 4235, F 142, S 8, H PO 63447, I/A 2 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-36
Empresa: TOP VENTANA MEDITERRANEA SL
Administrador Mancomunado
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259, L 4259, F 90, S 8, H PO 64372, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-36
Empresa: THERMI BLOCK SL
Administrador Solidario
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 4116, F 122, S 8, H PO 60085, I/A 3 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-36
Empresa: LA VENTANA MUSIC SL
Administrador Mancomunado
- Bugallo Padin Eloy
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4235, L 4235, F 140, S 8, H PO 63447, I/A 1 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-36
Empresa: THERMI BLOCK SL
Administrador Solidario
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 4116, F 122, S 8, H PO 60085, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-36
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO FERNANDEZ ALBERTO
Mostramos los datos de CASTRO FERNANDEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO FERNANDEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos