ALVAREZ LLERANDI PAULINO
Informe ejecutivo de ALVAREZ LLERANDI PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALVAREZ LLERANDI PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y PROYECTOS MODULARES SL | Socio Unico | 18/07/2024 | |
OBRAS Y PROYECTOS MODULARES SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
LLERANDI RIBAS SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
LLERANDI RIBAS SL | Socio Unico | 19/04/2024 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ LLERANDI PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ LLERANDI PAULINO
Empresa: OBRAS Y PROYECTOS MODULARES SL
Administrador Unico
- Alvarez Llerandi Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62753, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-33
Empresa: OBRAS Y PROYECTOS MODULARES SL
Socio Único
- Alvarez Llerandi Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62753, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-33
Empresa: LLERANDI RIBAS SL
Administrador Unico
- Alvarez Llerandi Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 143, S 8, H AS 49812, I/A 3 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-33
Empresa: LLERANDI RIBAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Llerandi Paulino
- Ribas Gomez Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 143, S 8, H AS 49812, I/A 3 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-33
Empresa: LLERANDI RIBAS SL
Socio Único
- Alvarez Llerandi Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 143, S 8, H AS 49812, I/A 3 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-33
Empresa: TOP VENTANA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Llerandi Paulino
- Rey Fuentes Jose Luis
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 92, S 8, H PO 52798, I/A 2 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-36
Empresa: LLERANDI RIBAS SL
Administrador Solidario
- Alvarez Llerandi Paulino
- Ribas Gomez Asier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4199 , F 136, S 8, H AS 49812, I/A 1 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-33
Empresa: TOP VENTANA NORTE SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Llerandi Paulino
- Rey Fuentes Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779, L 3779, F 90, S 8, H PO 52798, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-36
Información de ALVAREZ LLERANDI PAULINO
Mostramos los datos de ALVAREZ LLERANDI PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ LLERANDI PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos