REBULL CURCO ELISA
Informe ejecutivo de REBULL CURCO ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE REBULL CURCO ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL RESTAURANT BENET SL | Administrador Unico | 13/01/2017 |
VINCULACIONES DE REBULL CURCO ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBULL CURCO ELISA
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Unico
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 35, S 8, H L 29995, I/A 1 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Liquidador
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 119, S 8, H L 24229, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Liquidador
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 119, S 8, H L 24229, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 113, S 8, H L 24229, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-25
Información de REBULL CURCO ELISA
Mostramos los datos de REBULL CURCO ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBULL CURCO ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos