BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
Informe ejecutivo de BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL RESTAURANT BENET SL | Administrador Solidario | 14/01/2010 | 08/01/2013 |
VINCULACIONES DE BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 119, S 8, H L 24229, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 113, S 8, H L 24229, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-25
Información de BENET CARRERA MIQUEL JOSEP
Mostramos los datos de BENET CARRERA MIQUEL JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENET CARRERA MIQUEL JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos