BENET REBULL EDUARD
Informe ejecutivo de BENET REBULL EDUARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BENET REBULL EDUARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSTAL RESTAURANT BENET SL | Apoderado Mancomunado | 18/09/2019 |
VINCULACIONES DE BENET REBULL EDUARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENET REBULL EDUARD
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Apoderado Mancomunado
- Benet Rebull Eduard
- Benet Rebull Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 39, S 8, H L 29995, I/A 2 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 119, S 8, H L 24229, I/A 2 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-25
Empresa: HOSTAL RESTAURANT BENET SL
Administrador Solidario
- Benet Carrera Miquel Josep
- Benet Rebull Eduard
- Rebull Curco Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1217 , F 113, S 8, H L 24229, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-25
Información de BENET REBULL EDUARD
Mostramos los datos de BENET REBULL EDUARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENET REBULL EDUARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos