REAL BENLLOCH VICENTE
Informe ejecutivo de REAL BENLLOCH VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REAL BENLLOCH VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL | Socio Unico | 21/11/2023 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Administrador Unico | 21/11/2023 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Presidente | 10/06/2010 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Consejero Delegado | 10/06/2010 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Consejero | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE REAL BENLLOCH VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REAL BENLLOCH VICENTE
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Administrador Unico
- Real Benlloch Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 14 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL
Socio Único
- Real Benlloch Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 13 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL
Administrador Unico
- Real Benlloch Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL
Consejero Delegado
- Real Benlloch Vicente
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
- Real Benlloch Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
- Real Benlloch Vicente
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
- Real Benlloch Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
- Real Benlloch Vicente
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
- Real Benlloch Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 3 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
- Real Benlloch Vicente
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
- Real Benlloch Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 11 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
- Real Benlloch Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 9 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
- Real Benlloch Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Liquidador Unico
- Real Benlloch Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6646, L 3950, F 218, S 8, H V 72272, I/A 2 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-46
VER MAS ACTOS
Información de REAL BENLLOCH VICENTE
Mostramos los datos de REAL BENLLOCH VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REAL BENLLOCH VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos