REAL BENLLOCH JOSE
Informe ejecutivo de REAL BENLLOCH JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REAL BENLLOCH JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Apoderado | 29/02/2012 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Secretario | 10/06/2010 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Consejero | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE REAL BENLLOCH JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REAL BENLLOCH JOSE
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
M.Cons.Liq
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Belloch Vicente
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
M.Cons.Liq
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Belloch Vicente
- Real Benlloch Jose
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 3 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 11 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Apoderado
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 122, S 8, H V 17598, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 122, S 8, H V 17598, I/A 6 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 122, S 8, H V 17598, I/A 6 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-46
Información de REAL BENLLOCH JOSE
Mostramos los datos de REAL BENLLOCH JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REAL BENLLOCH JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos