COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Consejero Delegado Solidario | 31/05/2018 | |
VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA | Consejero | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 12 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
M.Cons.Liq
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Belloch Vicente
- Real Benlloch Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
M.Cons.Liq
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Belloch Vicente
- Real Benlloch Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 4 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 3 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 11 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 11 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 123, S 8, H V 17598, I/A 8 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 122, S 8, H V 17598, I/A 6 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-46
Empresa: VALENCIA CARGAS Y DESCARGAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3987, L 1299, F 122, S 8, H V 17598, I/A 6 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-46
Empresa: REAL BENLLOCH LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Collado Aucejo Maria Del Carmen
- Real Benlloch Jose
- Real Benlloch Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7366, L 4667, F 147, S 8, H V 87391, I/A 2 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-46
Información de COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLADO AUCEJO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos