RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANDO Y MESA ABOGADOS SCP | Soc.Prof. | 22/07/2019 | |
RANDO Y MESA ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 22/07/2019 |
VINCULACIONES DE RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4959, L 3866, F 162, S 8, H MA 32322, I/A 31 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
Empresa: MIGUEL Y RODRIGUEZ SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5680, L 4587, F 222, S 8, H MA 8343, I/A 50 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-29
Empresa: RANDO Y MESA ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Mesa Flores Francisco Jose
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Soc.Prof.
- Mesa Flores Francisco Jose
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5861, L 4768, F 73, S 8, H MA151833, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-29
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5020, L 3927, F 136, S 8, H MA113976, I/A 6 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-29
Consejero
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878, L 2789, F 127, S 8, H MA 43911, I/A 33 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-29
Consejero
- Diaz Verdejo Sergio Antonio
- Fernandez Escobedo Antonio
- Fernandez Garcia Mario
- Rando Ortiz Antonio Manuel
- Salado Escaño Jose Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878, L 2789, F 126, S 8, H MA 43911, I/A 31 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-29
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4959, L 3866, F 159, S 8, H MA 32322, I/A 25 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Apoderado Mancomunado
Director
Vicepresidente
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5020, L 3927, F 135, S 8, H MA113976, I/A 4 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-29
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5020, L 3927, F 131, S 8, H MA113976, I/A 1 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-29
Empresa: PUERTO DEPORTIVO DE BENALMADENA SA
Consejero Delegado
Consejero
Director Gerente
- Rando Ortiz Antonio Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878, L 791, F 153, S 8, H MA 25745, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-29
VER MAS ACTOS
Información de RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RANDO ORTIZ ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos