LEIVA MARIN MANUEL
Informe ejecutivo de LEIVA MARIN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LEIVA MARIN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEL Y RODRIGUEZ SL | Apoderado Solidario | 18/10/2019 | |
PROYECTOS Y ARQUITECTURA RIVIERA DEL SOL SL | Administrador Unico | 13/02/2009 | 25/05/2011 |
PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL | Apoderado | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE LEIVA MARIN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEIVA MARIN MANUEL
Empresa: MIGUEL Y RODRIGUEZ SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5680, L 4587, F 222, S 8, H MA 8343, I/A 50 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-29
Administrador Unico
- Leiva Marin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129, L 1042, F 109, S 8, H MA 31949, I/A 12 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-29
Empresa: PROMOTORES Y CONSULTORES ZIUR SL
Apoderado
- Artolachipi Esteban Javier
- Artolachipi Esteban Javier
- Artolapichi Esteban Javier
- Balboteo Martos Jose Marcos
- Balboteo Martos Jose Marcos
- Balboteo Martos Jose Marcos
- Cañadas Cervero Elena
- Cuadra Gamir Ignacio
- Gemar Raya Maria Del Mar
- Hafner Temboury Alicia
- Leiva Marin Manuel
- Leon Rull Jose Andres
- Lopez Rodriguez Pablo
- Martinez Pinilla Carlos
- Moreno Sanchez David
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139, L 3050, F 33, S 8, H MA 13456, I/A 38 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-143-29
Administrador Unico
- Leiva Marin Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129, L 1042, F 109, S 8, H MA 31949, I/A 10 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-29
Información de LEIVA MARIN MANUEL
Mostramos los datos de LEIVA MARIN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEIVA MARIN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos