TORRES OJEDA MANUEL
Informe ejecutivo de TORRES OJEDA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE TORRES OJEDA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES COSTAMAINAKE SL | Administrador Unico | 29/01/2024 | |
SPA GUADALPIN BANUS SL | Administrador Unico | 24/10/2022 | |
GRISOMA HOTELERA SL | Administrador Unico | 02/09/2021 | |
FALCO NAUMMANI SL | Administrador Unico | 04/06/2014 | |
JUNIPERUS OXYCEDRUS SL | Socio Unico | 01/03/2011 | |
JUNIPERUS OXYCEDRUS SL | Administrador Unico | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE TORRES OJEDA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES OJEDA MANUEL
Empresa: PROMOCIONES COSTAMAINAKE SL
Administrador Unico
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4037, L 2948, F 119, S 8, H MA 83851, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: PROMOCIONES COSTAMAINAKE SL
Administrador Mancomunado
- Ruiz Rodriguez Prudencio Jose
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4037, L 2948, F 119, S 8, H MA 83851, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-29
Empresa: SPA GUADALPIN BANUS SL
Administrador Unico
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6235, L 5142, F 107, S 8, H MA169950, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-29
Empresa: ALHAURIN 2003 SL
Administrador Mancomunado
- Mellado Valladares Manuel
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095, L 2008, F 208, S 8, H MA 57428, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-29
Empresa: GRISOMA HOTELERA SL
Administrador Unico
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 69, S 8, H PM 40058, I/A 6 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-07
Empresa: GRISOMA HOTELERA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Torres Ojeda Manuel
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 69, S 8, H PM 40058, I/A 6 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-07
Empresa: SCV ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479, L 1392, F 38, S 8, H MA 40383, I/A 5 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
Empresa: GRISOMA HOTELERA SL
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
- Torres Ojeda Manuel
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 69, S 8, H PM 40058, I/A 5 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-07
Empresa: ACTIVAHOMES SL
Apoderado
- Briales Navarrete Jenaro
- Leon Rull Jose Andres
- Maldonado Taillefer Teresa
- Moreno Sanchez David
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910, L 3818, F 101, S 8, H MA110170, I/A 6 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-29
Empresa: DISGEPRAR SL
Administrador Unico
- Torres Ojeda Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479, L 1392, F 37, S 8, H MA 40383, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-29
VER MAS ACTOS
Información de TORRES OJEDA MANUEL
Mostramos los datos de TORRES OJEDA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES OJEDA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos