PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIP EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL | Socio Unico | 27/11/2013 | |
JIP EXPLOTACIONES HOSTELERAS SL | Administrador Unico | 27/11/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
Empresa: GESTION CONCURSAL CANTABRANA SL
Representante
- Perez Garcia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 638159, I/A 2 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: CANTABRANA SA
Administrador Unico
- Perez Garcia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 105734, I/A 36 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: CANTABRANA SA
Administrador Unico
- Perez Garcia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 197, S 8, H M 105734, I/A 35 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: CANTABRANA SA
Consejero Delegado
- Perez Garcia Jose Ignacio
Consejero
- Perez Garcia-alemany Marta
- Perez Garcia Alemany Paloma
- Perez Garcia Jose Ignacio
Presidente
- Perez Garcia Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 197, S 8, H M 105734, I/A 35 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: CANTABRANA SA
Consejero Delegado
- Perez Garcia Jose Ignacio
Consejero
- Perez Garcia-alemany Marta
- Perez Garcia Alemany Paloma
- Perez Garcia Jose Ignacio
Presidente
- Perez Garcia Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 196, S 8, H M 105734, I/A 33 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: CANTABRANA SA
Consejero Delegado
- Perez Garcia Jose Ignacio
Consejero
- Perez Garcia-alemany Marta
- Perez Garcia Alemany Paloma
- Perez Garcia Jose Ignacio
Presidente
- Perez Garcia Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 196, S 8, H M 105734, I/A 33 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Apoderado Solidario
- Benitez Torres Maria Beatriz
- Perez Garcia Jose Ignacio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4959, L 3866, F 160, S 8, H MA 32322, I/A 27 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
Empresa: GESTION CONCURSAL CANTABRANA SL
Administrador Unico
Representante
- Perez Garcia Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 140, S 8, H M 638159, I/A 1 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Apoderado Solidario
- Jimenez Jimenez Amalia Maria
- Morales Perez Jose Miguel
- Perez Garcia Jose Ignacio
- Soler Girela Antonio Jose
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4959, L 3866, F 159, S 8, H MA 32322, I/A 25 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-29
Empresa: CANTABRANA SA
Consejero Delegado
- Perez Garcia Jose Ignacio
Consejero
- Perez Garcia-alemany Marta
- Perez Garcia Alemany Paloma
- Perez Garcia Jose Ignacio
Presidente
- Perez Garcia Jose Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24701 , F 195, S 8, H M 105734, I/A 31 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-6-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ GARCIA JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos