RAMOS GUILLEN AMADO
Informe ejecutivo de RAMOS GUILLEN AMADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAMOS GUILLEN AMADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAE COMUNICACIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2024 | |
NAE COMUNICACIONS SL | Administrador Solidario | 15/04/2024 | |
ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS SL | Administrador Solidario | 16/10/2023 | |
ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2023 | |
INDRA BUSINESS CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2022 |
VINCULACIONES DE RAMOS GUILLEN AMADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMOS GUILLEN AMADO
Empresa: NAE COMUNICACIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49171 , F 179, S 8, H B 286305, I/A 31 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: NAE COMUNICACIONS SL
Administrador Solidario
- Juan Peiroteo Torrente Suanzes
- Ramos Guillen Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44693 , F 40, S 8, H B 286305, I/A 29 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Administrador Solidario
- Ramos Guillen Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45327 , F 5, S 8, H M 713576, I/A 22 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45327 , F 2, S 8, H M 713576, I/A 21 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: INDRA BUSINESS CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Guillen Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48383 , F 171, S 8, H B 256778, I/A 117 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Empresa: INDRA BUSINESS CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Ramos Guillen Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48383 , F 171, S 8, H B 256778, I/A 117 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-08
Empresa: FINANDIA SA
Consejero Independiente
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Consj.Domini
Mbro.Cte.NyR
- Arroyuelos Varga Adela
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Mie.Com.AR
- Arroyuelos Varga Adela
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Pdte.Cte.NyR
Pre.Com.AR
- Ramos Guillen Amado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34327 , F 218, S 8, H M 291556, I/A 49 (15/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Empresa: FINANDIA EFC SA
Consejero Independiente
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Consj.Domini
Mbro.Cte.NyR
- Arnanz Martin Antonio
- Arroyuelos Varga Adela
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Mie.Com.AR
- Arnanz Martin Antonio
- Arroyuelos Varga Adela
- Ramos Guillen Amado
- Vara Izquierdo Jose Maria
Pdte.Cte.NyR
Pre.Com.AR
- Ramos Guillen Amado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34327 , F 209, S 8, H M 291556, I/A 44 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: INDRA BUSINESS CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Maurizio Stefano Straneo
- Ramos Guillen Amado
- Tapia Arrate Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46364 , F 161, S 8, H B 256778, I/A 94 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: INDRA BUSINESS CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Abril Mazuelas Luis
- Lopez Gamonal Cid Fernando
- Ramos Guillen Amado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45286 , F 111, S 8, H B 256778, I/A 75 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
VER MAS ACTOS
Información de RAMOS GUILLEN AMADO
Mostramos los datos de RAMOS GUILLEN AMADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMOS GUILLEN AMADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos