SASTRE HERRERO ALVARO
Informe ejecutivo de SASTRE HERRERO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 34
Empresas activas: 31
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SASTRE HERRERO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA ESPACIO SL | Apoderado | 03/07/2024 | |
NAE COMUNICACIONS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2024 | |
TRAMASIERRAS 2021 SL | Apoderado | 27/12/2023 | |
SOLUCIONES TECNOLOGICAS NORMAX SL | Apoderado | 21/12/2023 | |
PECUNIA CARDS E.D.E. SL | Apoderado | 13/12/2023 | |
ANTEXIA TECHNOLOGIES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/11/2023 | |
ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD SL | Apoderado | 02/11/2023 | |
MORPHEUS AIOLOS SL | Apoderado | 08/06/2023 | |
INDRA ADVANCED TECHNOLOGY SL | Apoderado | 16/02/2023 | |
INDRA GESTION DE USUARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SASTRE HERRERO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SASTRE HERRERO ALVARO
Empresa: INDRA ESPACIO SL
Apoderado
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Bleda Arribas Maria
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Calvo Ramirez Maria
- Caramagno Augusto
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Collado Echaure Sofia
- De Carvalho Paulo Eyder Martins
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- De Los Reyes Rodriguez Aurora Maria
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Godoy Maroto Antonio
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Guillamon Carnerero Alejandro
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Jeronimo Rodriguez Alba
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Monzon Rodriguez Guillermo
- Nieto Baquera Ezequiel
- Ochoa Gil Borja
- Ortiz Del Castillo Olivares Patricia
- Paniagua Borrell Moises
- Piriz Alvarez Mallo Paloma
- Porta Canales Cristina
- Real Gomez Francisco Javier
- Rubio Gonzalez Felipe Antonio
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
- Vives Ruiz Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827672, I/A 2 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Arnau Moral Maria Alegria
- Berriatua Arjona Miguel Ignacio
- Bravo Barahona Victor
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Coiradas Martin Jose Daniel
- De Maria Fernandez Mariana Ester
- De Maria Fernandez Mariana Ester
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Diaz Rosa Maria Rosa
- Espina Manchon Roberto Maria
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Jeronimo Rodriguez Alba
- Lafont Torio Juan
- Lazaro Rodriguez Javier
- Lazaro Rodriguez Javier
- Lazo Alarcon Sara
- Macho Gutierrez Jose Antonio
- Martin Garduño Maria Angela
- Martin Hernandez Angel
- Nieto Baquera Ezequiel
- Ripio Torija Raul Basiliso
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Sastre Herrero Alvaro
- Torrente Suanzes Juan Peiroteo
- Truchado Galdeano Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 265398, I/A 91 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: NAE COMUNICACIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escoda Cano Cristobal
- Gonzalez De La Paz Pilar
- Ibañez Martin Antoni
- Samperio Roy Jorge
- Sastre Herrero Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 286305, I/A 33 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-08
Empresa: NAE COMUNICACIONS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49171 , F 179, S 8, H B 286305, I/A 31 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: TRAMASIERRAS 2021 SL
Apoderado
- Abril Mazuelas Luis
- Alcantara Benitez Marta
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Baladia Balduque Gonzalo
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Carrascoso Garcia Rafael
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Collado Echaure Sofia
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Domingo De Gustin Cristina
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Izquierdo Municio Raquel
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Moneva Montero Maria Carmen
- Nieto Baquera Ezequiel
- Rey Aylon Francisco Javier
- Rodriguez Manzaneque Juan Carlos
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sanchez Mayoral Paloma
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42154 , F 164, S 8, H M 746331, I/A 7 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Empresa: SOLUCIONES TECNOLOGICAS NORMAX SL
Apoderado
- Abril Mazuelas Luis
- Alcantara Benitez Marta
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Baladia Balduque Gonzalo
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Carrascoso Garcia Rafael
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Collado Echaure Sofia
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Domingo De Gustin Cristina
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Izquierdo Municio Raquel
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Moneva Montero Maria Carmen
- Nieto Baquera Ezequiel
- Rey Ayllon Francisco Javier
- Rodriguez Manzaneque Juan Carlos
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sanchez Mayoral Paloma
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33471 , F 194, S 8, H M 602502, I/A 15 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: PECUNIA CARDS E.D.E. SL
Apoderado
- Abril Mazuelas Luis
- Alcantara Benitez Marta
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Baladia Balduque Gonzalo
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Carrascoso Garcia Rafael
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Collado Echaure Sofia
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Domingo De Gustin Cristina
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Hernandez Atance Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Izquierdo Municio Raquel
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Moneva Montero Maria Carmen
- Nieto Baquera Ezequiel
- Rey Ayllon Francisco Javier
- Rodriguez Manzaneque Juan Carlos
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sanchez Mayoral Paloma
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Truchado Galdeano Andrea
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38304 , F 222, S 8, H M 582661, I/A 45 (13/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-28
Empresa: ANTEXIA TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Castro Fernandez Domingo
- Collado Echaure Sofia
- De Diego Garcia Francisco
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Izquierdo Gimenez Javier
- Izquierdo Municio Raquel
- Jimenez Rodriguez Francisco Jose
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Medina Ordoñez Antonio
- Moneva Montero Maria Del Carmen
- Nieto Baquera Ezequiel
- Ochoa Gil Borja
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Truchado Galdeano Andrea
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4450, L 4450, F 44, S 8, H PO 71710, I/A 8 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-36
Empresa: ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD SL
Apoderado
- Abril Mazuelas Luis
- Alvira Benlliure Manuel
- Argos Sanchez Francisco-javier
- Burgos Ramirez Miguel Angel
- Castro Castilla Raquel Veronica
- Ciruelo Melendez Joaquin
- Coiradas Martin Daniel
- Collado Echaure Sofia
- De Diego Garcia Francisco
- De La Casa Ferrero Lara
- De La Cruz Martinez Virginia
- De Maria Fernandez Mariana Ester
- Diaz Alvarez Ana Maria
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fernandez Gimenez Alfonso
- Fuente Garcia Jose Antonio
- Garcia Alarcon Altamirano Francisco Borja
- Gilarranz Vicente Enrique
- Gimeno Juarez Javier
- Goñi Dominguez Carlos
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Hernandez Atance Maria Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Isasi Gomez Ana
- Izquierdo Municio Raquel
- Macho Gutierrez Jose Antonio
- Martin Hernandez Angel
- Martinez Mariner Ana
- Moneva Montero Maria Carmen
- Narro Guerrero Juan Carlos
- Narro Guerrero Juan Carlos
- Nieto Baquera Ezequiel
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sastre Herrero Alvaro
- Silles Cristobal Maria Fernanda
- Treceño Llorente Yolanda
- Truchado Galdeano Andrea
- Vazquez Pla Arnau
- Vilaro Perez Eva Maria
- Villeta Fernandez Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40107 , F 41, S 8, H M 712750, I/A 12 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-28
Empresa: MORPHEUS AIOLOS SL
Apoderado
- Sagi-vela Carbonell Javier
- Samperio Roy Jorge
- Sastre Herrero Alvaro
- Treceño Llorente Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 20, S 8, H M 547305, I/A 18 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-28
VER MAS ACTOS
Información de SASTRE HERRERO ALVARO
Mostramos los datos de SASTRE HERRERO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SASTRE HERRERO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos