MOYA BONHOMME ALEJANDRO
Informe ejecutivo de MOYA BONHOMME ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MOYA BONHOMME ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALG GLOBAL INFRASTRUCTURE ADVISORS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2023 |
VINCULACIONES DE MOYA BONHOMME ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MOYA BONHOMME ALEJANDRO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Collado Echaure Sofia
- De Diego Garcia Francisco
- Gonzalez Veganzones Ana Belen
- Moya Bonhomme Alejandro
- Ramos Guillen Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45327 , F 2, S 8, H M 713576, I/A 21 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: LIMOGES ASESORES SL
Apoderado Mancomunado
- Bonhomme Limoges Diane
- Moya Bonhomme Alejandro
- Moya Bonhomme Maria Elena
- Moya Corral Jose
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947 , F 174, S 8, H M 159258, I/A 6 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: LIMOGES ASESORES SL
Administrador Solidario
- Moya Bonhomme Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947 , F 172, S 8, H M 159258, I/A 3 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28
Empresa: LIMOGES ASESORES SL
Administrador Solidario
- Moya Bonhomme Alejandro
- Moya Bonhomme Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9947 , F 172, S 8, H M 159258, I/A 2 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Información de MOYA BONHOMME ALEJANDRO
Mostramos los datos de MOYA BONHOMME ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MOYA BONHOMME ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos