RAMIRO POLO FERNANDO
Informe ejecutivo de RAMIRO POLO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE RAMIRO POLO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAMIRO POLO FERNANDO
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Martinez Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 33 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 33 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Información de RAMIRO POLO FERNANDO
Mostramos los datos de RAMIRO POLO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAMIRO POLO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos