ARJONA VALENZUELA JERONIMO
Informe ejecutivo de ARJONA VALENZUELA JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ARJONA VALENZUELA JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA VALENZUELA JERONIMO
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Martinez Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 33 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 33 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Valenzuela Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 24 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Información de ARJONA VALENZUELA JERONIMO
Mostramos los datos de ARJONA VALENZUELA JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA VALENZUELA JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos