ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
Informe ejecutivo de ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFRACA SL | Secretario | 28/10/2020 | 25/04/2023 |
INFRACA SL | Consejero | 28/10/2020 | 25/04/2023 |
INFRACA SL | Secretario | 14/09/2018 | 28/10/2020 |
INFRACA SL | Consejero | 14/09/2018 | 28/10/2020 |
INFRACA SL | Secretario | 09/08/2016 | 14/09/2018 |
INFRACA SL | Consejero | 09/08/2016 | 14/09/2018 |
INFRACA SL | Consejero Delegado Solidario | 08/06/2012 | 15/06/2012 |
VINCULACIONES DE ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 33 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Llopis Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 6, S 8, H V 4631, I/A 32 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10243, L 7525, F 2, S 8, H V 4631, I/A 26 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arjona Valenzuela Jeronimo
- Atienza Almazan Enrique
- Catala Lliso Francisco Javier
- Catala Lliso Jose Maria
- Ramiro Polo Fernando
Presidente
Secretario
- Atienza Almazan Enrique
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 58, S 8, H V 4631, I/A 19 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 57, S 8, H V 4631, I/A 14 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-46
Empresa: INFRACA SL
Consejero Delegado Solidario
- Atienza Almazan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004, L 320, F 57, S 8, H V 4631, I/A 13 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-46
Información de ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE
Mostramos los datos de ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ATIENZA ALMAZAN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos