RAGA GIL ROSA REMEDIO
Informe ejecutivo de RAGA GIL ROSA REMEDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RAGA GIL ROSA REMEDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Consejero | 25/06/2019 | |
TRES I QUATRE SL | Administrador Unico | 26/10/2018 | |
TRES I QUATRE SL | Apoderado | 26/10/2018 |
VINCULACIONES DE RAGA GIL ROSA REMEDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAGA GIL ROSA REMEDIO
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero
- Borrell Vilaseca Antoni
- Climent Corbera Eliseo
- Lopez Casasnovas Joan
- Marti Soriano Pilar
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 17, S 8, H V 19450, I/A 23 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 17, S 8, H V 19450, I/A 23 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Secretario
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 16, S 8, H V 19450, I/A 20 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Apoderado
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 187, S 8, H V 18887, I/A 14 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Administrador Unico
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 187, S 8, H V 18887, I/A 13 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Administrador Unico
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 187, S 8, H V 18887, I/A 13 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Administrador Unico
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 187, S 8, H V 18887, I/A 11 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 16, S 8, H V 19450, I/A 19 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Administrador Solidario
- Climent Corbera Eliseo
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 185, S 8, H V 18887, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
- Raga Gil Rosa Remedio
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
Secretario
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A 15 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Información de RAGA GIL ROSA REMEDIO
Mostramos los datos de RAGA GIL ROSA REMEDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAGA GIL ROSA REMEDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos