CLIMENT CORBERA ELISEO
Informe ejecutivo de CLIMENT CORBERA ELISEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLIMENT CORBERA ELISEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Presidente | 25/06/2019 | |
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Consejero | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE CLIMENT CORBERA ELISEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLIMENT CORBERA ELISEO
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero
- Borrell Vilaseca Antoni
- Climent Corbera Eliseo
- Lopez Casasnovas Joan
- Marti Soriano Pilar
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
- Climent Corbera Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 17, S 8, H V 19450, I/A 23 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
- Climent Corbera Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 17, S 8, H V 19450, I/A 23 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: TRES I QUATRE SL
Administrador Solidario
- Climent Corbera Eliseo
- Raga Gil Rosa Remedio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085, L 1397, F 185, S 8, H V 18887, I/A 6 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
- Climent Corbera Eliseo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A 15 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
- Raga Gil Rosa
Presidente
- Climent Corbera Eliseo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A 14 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-46
Información de CLIMENT CORBERA ELISEO
Mostramos los datos de CLIMENT CORBERA ELISEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLIMENT CORBERA ELISEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos