CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
Informe ejecutivo de CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Consejero | 27/02/2012 | 25/06/2019 |
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA | Consejero | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A15/M2 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
- Raga Gil Rosa Remedio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A 15 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Empresa: EDICIONS DEL PAIS VALENCIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Climent Corbera Eliseo
- Climent Raga Eliseo Tomas
- Climent Raga Laia Merce
- Raga Gil Rosa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4129, L 1441, F 12, S 8, H V 19450, I/A 14 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-46
Información de CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS
Mostramos los datos de CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLIMENT RAGA ELISEO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos