QUERO MAROTO HECTOR
Informe ejecutivo de QUERO MAROTO HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE QUERO MAROTO HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O PLUS DEPURNORD SL | Administrador Solidario | 07/01/2022 |
VINCULACIONES DE QUERO MAROTO HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUERO MAROTO HECTOR
Empresa: PROMARQUE 2010 SL
Liquidador
- Armengol Maroto Francisco Jose
- Quero Maroto Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38564 , F 37, S 8, H B 326898, I/A 2 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Empresa: PROMARQUE 2010 SL
Administrador Solidario
- Armengol Maroto Francisco Jose
- Quero Maroto Hector
Liquidador
- Armengol Maroto Francisco Jose
- Quero Maroto Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38564 , F 37, S 8, H B 326898, I/A 2 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Empresa: O PLUS DEPURNORD SL
Administrador Solidario
- CARDONER GROUP HOLDING ACCIONARIAL SL
- Quero Maroto Hector
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44032 , F 66, S 8, H B 445113, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Empresa: O PLUS DEPURNORD SL
Administrador Unico
- Quero Maroto Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44032 , F 66, S 8, H B 445113, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Empresa: DEPURNORD SA
Consejero Delegado
- Daranas Pous Juan
- Quero Irigoyen Antonio
- Quero Maroto Hector
Consejero
- Daranas Pous Juan
- Quero Irigoyen Antonio
- Quero Maroto Hector
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 16 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Empresa: O PLUS DEPURNORD SL
Administrador Unico
- Quero Maroto Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44032 , F 66, S 8, H B 445113, I/A 1 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-08
Empresa: DEPURNORD SA
Consejero Delegado
- Daranas Pous Juan
- Quero Irigoyen Antonio
- Quero Maroto Hector
Consejero
- Daranas Pous Juan
- Quero Irigoyen Antonio
- Quero Maroto Hector
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 152, S 8, H B 1925, I/A 14 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-08
Información de QUERO MAROTO HECTOR
Mostramos los datos de QUERO MAROTO HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUERO MAROTO HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos