DEPURNORD SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social DEPURNORD SA
CIF A59332536
Actividad Comercio al por mayor de otros productos semielaborados
Página Web www.depurnord.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE DEPURNORD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DEPURNORD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ojeda Arnal Jose Carlos | REP.ADM.CONC | 03/02/2014 | 16/02/2016 |
OJEDA ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 03/02/2014 | 16/02/2016 |
Daranas Pous Juan | Secretario | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Daranas Pous Juan | Consejero | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Daranas Pous Juan | Consejero Delegado | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Quero Irigoyen Antonio | Presidente | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Quero Irigoyen Antonio | Consejero | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Quero Irigoyen Antonio | Consejero Delegado | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Quero Maroto Hector | Consejero | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
Quero Maroto Hector | Consejero Delegado | 08/03/2010 | 19/02/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE DEPURNORD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 18 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 739/2013, AUTO FIRME DE FECHA 20/11/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 18 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 18 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 739/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/09/2014, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 17 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 16 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 739/2013, AUTO FIRME DE FECHA 09/01/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 16 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 154, S 8, H B 1925, I/A 16 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 739/2013, AUTO FIRME DE FECHA 25/11/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 153, S 8, H B 1925, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37346 , F 153, S 8, H B 1925, I/A 15 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08