COTS BAYLINA IGNASI
Informe ejecutivo de COTS BAYLINA IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COTS BAYLINA IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARDONER PROM SANT FRUITOS SL | REPR.143 RRM | 20/06/2024 | |
CAMESA VELILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2024 | |
CARDONER PROM OLESA SL | REPR.143 RRM | 11/04/2024 | |
CAMESA MADRID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2024 | |
CAMESA MADRID SA | Apoderado Solidario | 08/04/2024 | |
OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL | REPR.143 RRM | 26/07/2022 | |
O PLUS DEPURNORD SL | REPR.143 RRM | 07/01/2022 | |
CARDONER GROUP HOLDING ACCIONARIAL SL | REPR.143 RRM | 30/08/2021 | |
CARDONER PROMOCIONES DELEGADAS SL | REPR.143 RRM | 15/07/2021 | |
CARDONER GREEN SL | REPR.143 RRM | 18/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE COTS BAYLINA IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COTS BAYLINA IGNASI
Empresa: CARDONER PROM SANT FRUITOS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617374, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-08
Empresa: CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL
Liquidador
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 491785, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: CARDONER PINEDA RESIDENCIAL SL
Administrador Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Puig Font David
Liquidador
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 491785, I/A 4 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-08
Empresa: CAMESA VELILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Morente Caro Carlos
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
- Vila Vegas Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46536 , F 124, S 8, H M 817139, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: CARDONER PROM OLESA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49226 , F 202, S 8, H B 612347, I/A 1 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: CAMESA MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Cots Baylina Ignasi
- Morente Caro Carlos
- Morente Caro Carlos
- Rodriguez Murillo Manel
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
- Vila Vegas Esther
Apoderado Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Cots Baylina Ignasi
- Morente Caro Carlos
- Morente Caro Carlos
- Rodriguez Murillo Manel
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
- Valverde Matillas Ana Maria
- Vila Vegas Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 157, S 8, H M 816965, I/A 2 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21960 , F 165, S 8, H B 30124, I/A 17 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-08
Empresa: O PLUS DEPURNORD SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cots Baylina Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44032 , F 66, S 8, H B 445113, I/A 2 (07/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Cots Baylina Ignasi
- Puig Font David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46743 , F 18, S 8, H B 529478, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-08
Administrador Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Puig Font David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46743 , F 18, S 8, H B 529478, I/A 3 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-08
VER MAS ACTOS
Información de COTS BAYLINA IGNASI
Mostramos los datos de COTS BAYLINA IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COTS BAYLINA IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos