VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
Informe ejecutivo de VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMESA VELILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/04/2024 | |
CAMESA MADRID SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/04/2024 | |
CAMESA MADRID SA | Apoderado Solidario | 08/04/2024 | |
CAMESA MADRID SA | Consejero | 22/03/2024 | |
CAMESA VELILLA SA | Consejero | 12/03/2024 | |
KASVAL ARQUITECTES SLP | Administrador Unico | 13/07/2020 | |
COSMIC TEAM SL | Administrador Unico | 02/01/2015 | |
PROMOVALMAT SL | Administrador Solidario | 19/02/2009 |
VINCULACIONES DE VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
Empresa: CAMESA VELILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Morente Caro Carlos
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
- Vila Vegas Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46536 , F 124, S 8, H M 817139, I/A 3 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Empresa: CAMESA MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Cots Baylina Ignasi
- Cots Baylina Ignasi
- Morente Caro Carlos
- Morente Caro Carlos
- Rodriguez Murillo Manel
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
- Valverde Matillas Ana Maria
- Vila Vegas Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 157, S 8, H M 816965, I/A 2 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-28
Empresa: CAMESA MADRID SA
Consejero Delegado
Consejero
- CARDONER GROUP HOLDING ACCIONARIAL SL
- CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46527 , F 154, S 8, H M 816965, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-28
Empresa: CAMESA VELILLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- CARDONER GROUP HOLDING ACCIONARIAL SL
- CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
- Rodriguez Murillo Manel
- Valverde Matillas Ana Maria
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46536 , F 120, S 8, H M 817139, I/A 1 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: KASVAL ARQUITECTES SLP
Administrador Unico
- Valverde Matillas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39096 , F 145, S 8, H B 337901, I/A 5 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-08
Empresa: KASVAL ARQUITECTES SLP
Administrador Solidario
- Casadevall Dalmau Jordi
- Valverde Matillas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39096 , F 145, S 8, H B 337901, I/A 5 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-08
Empresa: VALMAT ARQUITECTURA TECNICA SLP
Liquidador Solidario
- Valverde Matillas Ana Maria
- Valverde Matillas Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 97, S 8, H T 34593, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-43
Empresa: VALMAT ARQUITECTURA TECNICA SLP
Administrador Solidario
- Valverde Matillas Ana Maria
- Valverde Matillas Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2232 , F 97, S 8, H T 34593, I/A 4 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-43
Empresa: COSMIC TEAM SL
Administrador Unico
- Valverde Matillas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42475 , F 35, S 8, H B 409507, I/A 4 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-08
Empresa: VALMAT ARQUITECTURA SLP
Liquidador
- Valverde Matillas Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38076 , F 78, S 8, H B 312166, I/A 4 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
VER MAS ACTOS
Información de VALVERDE MATILLAS ANA MARIA
Mostramos los datos de VALVERDE MATILLAS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALVERDE MATILLAS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos