PUY MALLADA MARIA JOSE
Informe ejecutivo de PUY MALLADA MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUY MALLADA MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 09/06/2017 | |
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Solidario | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE PUY MALLADA MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUY MALLADA MARIA JOSE
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Dominguez Azategui Francisco
- Menendez Prado Jose Antonio
- Pascual Sanz Ana
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 41, S 8, H P 2350, I/A 243 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Menendez Prado Jose Antonio
- Pascual Sanz Ana
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
- Urdiales Serrano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 41, S 8, H P 2350, I/A 242 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Menendez Prado Jose Antonio
- Muñoz Goya Jesus
- Pascual Sanz Ana
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 20, S 8, H P 2350, I/A 225 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 20, S 8, H P 2350, I/A 225 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Menendez Prado Jose Antonio
- Pascual Sanz Ana
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 14, S 8, H P 2350, I/A 216 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Menendez Prado Jose Antonio
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 13, S 8, H P 2350, I/A 213 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 85, S 8, H P 2350, I/A 202 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Nuñez Miguel
- Martinez Nuñez Miguel
- Puy Mallada Maria Jose
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 222, S 8, H P 2350, I/A 186 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado
- Crespo Agudo Ignacio
- Lacasa Cebollero Rafael
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 216, S 8, H P 2350, I/A 165 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 198, S 8, H P 2350, I/A 121 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-34
VER MAS ACTOS
Información de PUY MALLADA MARIA JOSE
Mostramos los datos de PUY MALLADA MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUY MALLADA MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos