FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
Informe ejecutivo de FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPAC INTEGRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/09/2012 | 25/02/2016 |
EUROPAC INTEGRA SA | Apoderado Mancomunado | 11/02/2015 | 25/02/2016 |
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 22/02/2016 | |
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2012 | 22/02/2016 |
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 25/02/2014 | 22/02/2016 |
DS SMITH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 07/04/2015 | 22/02/2016 |
VINCULACIONES DE FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
Empresa: EUROPAC INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
Apoderado Mancomunado
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 216, S 8, H M 140874, I/A 51 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
Apoderado Mancomunado
- Alonso-misol Gerlache Casandra
- Alonso-misol Gerlache Casandra
- Alonso-misol Gerlache Casandra
- Fernandez Moreno Ines De Las Nieves
- Fernandez Moreno Ines De Las Nieves
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Funes Dapena Rosa Maria
- Funes Dapena Rosa Maria
- Funes Dapena Rosa Maria
- Requejo Garcia Abril Jaime
- Requejo Garcia Abril Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 19, S 8, H P 2350, I/A 222 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-34
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aranguren Gonzalez Tarrio Fernando
- De Castro Chouzal Maria Gabriela
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Puy Mallada Maria Jose
- San Jose Serrano Maria Elena
- Utrera Alfaro Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 85, S 8, H P 2350, I/A 202 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-34
Empresa: EUROPAC INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado
- Aranguren Gonzalez Tarrio Fernando
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Larriba Ariño Jose Carlos
- Menendez Prado Jose Antonio
- Serrano Garcia-diego Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 212, S 8, H M 140874, I/A 44 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Menendez Prado Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 223, S 8, H P 2350, I/A 189 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-34
Empresa: EUROPAC INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
- Pachon Sastre Susana Maria Amparo
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24640 , F 157, S 8, H M 140874, I/A 34 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ferraz De Liz Coelho Maria Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 361 , F 219, S 8, H P 2350, I/A 175 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-34
Información de FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL
Mostramos los datos de FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERRAZ DE LIZ COELHO MARIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos