MUÑOZ GOYA JESUS
Informe ejecutivo de MUÑOZ GOYA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MUÑOZ GOYA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLAR MARKET SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
SOLAR MARKET SOLUTIONS SL | Socio Unico | 06/02/2023 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GOYA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GOYA JESUS
Empresa: SOLAR MARKET SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Muñoz Goya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44630 , F 100, S 8, H M 786065, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: SOLAR MARKET SOLUTIONS SL
Socio Único
- Muñoz Goya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44630 , F 100, S 8, H M 786065, I/A 1 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 40, S 8, H P 2350, I/A 237 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
Empresa: EUROPAC RECICLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1501 , F 85, S 8, H VA 23678, I/A 30 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-47
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 22, S 8, H P 2350, I/A 229 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-34
Empresa: EUROPAC INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 222, S 8, H M 140874, I/A 55 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 20, S 8, H P 2350, I/A 225 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-34
Empresa: EUROPAC INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 217, S 8, H M 140874, I/A 53 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-28
Empresa: PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 19, S 8, H P 2350, I/A 223 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-34
Empresa: EUROPAC RECICLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Muñoz Goya Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 180, S 8, H VA 23678, I/A 23 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-47
Información de MUÑOZ GOYA JESUS
Mostramos los datos de MUÑOZ GOYA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GOYA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos