PUJOL GENDRAU JOSEP
Informe ejecutivo de PUJOL GENDRAU JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUJOL GENDRAU JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMARRODANA SL | Administrador Solidario | 13/09/2023 | |
PUJOL CONSULTORS SL | Secretario | 17/08/2023 | |
GESTORIA PUJOL SL | Secretario | 16/08/2023 | |
PUJOL CONSULTORS SL | Consejero Delegado Solidario | 07/04/2021 | |
GESTORIA PUJOL SL | Consejero Delegado Solidario | 07/04/2021 | |
PUJOL CONSULTORS SL | Consejero | 26/02/2020 | |
GESTORIA PUJOL SL | Consejero | 26/02/2020 | |
GESTORIA PUJOL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2019 |
VINCULACIONES DE PUJOL GENDRAU JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL GENDRAU JOSEP
Empresa: COMARRODANA SL
Administrador Solidario
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 21, S 8, H B 177721, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: COMARRODANA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 21, S 8, H B 177721, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Presidente
Secretario
- Pujol Gendrau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 130, S 8, H B 81418, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Presidente
Secretario
- Pujol Gendrau Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 31, S 8, H B 84582, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 129, S 8, H B 81418, I/A 8 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: COMARRODANA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 190, S 8, H B 177721, I/A 6 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Consejero Delegado Solidario
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 124, S 8, H B 84582, I/A 9 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 121, S 8, H B 84582, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 126, S 8, H B 81418, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: COMARRODANA SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 187, S 8, H B 177721, I/A 4 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
VER MAS ACTOS
Información de PUJOL GENDRAU JOSEP
Mostramos los datos de PUJOL GENDRAU JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL GENDRAU JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos