GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
Informe ejecutivo de GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUJOL CONSULTORS SL | Presidente | 17/08/2023 | |
GESTORIA PUJOL SL | Presidente | 16/08/2023 | |
PUJOL CONSULTORS SL | Consejero | 26/02/2020 | |
GESTORIA PUJOL SL | Consejero | 26/02/2020 |
VINCULACIONES DE GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
Empresa: COMARRODANA SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 21, S 8, H B 177721, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Presidente
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 130, S 8, H B 81418, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 130, S 8, H B 81418, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Presidente
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 31, S 8, H B 84582, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 31, S 8, H B 84582, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 121, S 8, H B 84582, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 126, S 8, H B 81418, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Empresa: COMARRODANA SL
Consejero
- Gendrau Grifell Maria Queralt
- Pujol Badia Josep
- Pujol Gendrau Elisabet
- Pujol Gendrau Josep
- Pujol Gendrau Marc
Presidente
Secretario
- Gendrau Grifell Maria Queralt
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 187, S 8, H B 177721, I/A 4 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
Información de GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT
Mostramos los datos de GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GENDRAU GRIFELL MARIA QUERALT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos