PUJOL BADIA JOSEP
Informe ejecutivo de PUJOL BADIA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PUJOL BADIA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMARRODANA SL | Apoderado Solidario | 11/03/2020 | 13/09/2023 |
COMARRODANA SL | Presidente | 26/02/2020 | 13/09/2023 |
COMARRODANA SL | Consejero | 26/02/2020 | 13/09/2023 |
PUJOL CONSULTORS SL | Apoderado Solidario | 11/03/2020 | 17/08/2023 |
PUJOL CONSULTORS SL | Consejero | 26/02/2020 | 17/08/2023 |
PUJOL CONSULTORS SL | Presidente | 26/02/2020 | 17/08/2023 |
GESTORIA PUJOL SL | Presidente | 26/02/2020 | 16/08/2023 |
GESTORIA PUJOL SL | Consejero | 26/02/2020 | 16/08/2023 |
GESTORIA PUJOL SL | Apoderado Solidario | 11/03/2020 | 16/08/2023 |
PROMOCIONS MONT BENET SL | Administrador Solidario | 28/03/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PUJOL BADIA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL BADIA JOSEP
Empresa: COMARRODANA SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Pujol Badia Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 21, S 8, H B 177721, I/A 7 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Consejero
- Pujol Badia Josep
Presidente
- Pujol Badia Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 130, S 8, H B 81418, I/A 9 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Consejero
- Pujol Badia Josep
Presidente
- Pujol Badia Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47742 , F 31, S 8, H B 84582, I/A 10 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-08
Empresa: PROMOCIONS MONT BENET SL
Administrador Solidario
- Pujol Badia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34988 , F 79, S 8, H B 257097, I/A 3 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 123, S 8, H B 84582, I/A 8 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 128, S 8, H B 81418, I/A 7 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
Empresa: COMARRODANA SL
Apoderado Solidario
- Pujol Badia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30661 , F 189, S 8, H B 177721, I/A 5 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Consejero
Presidente
- Pujol Badia Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 121, S 8, H B 84582, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Empresa: GESTORIA PUJOL SL
Administrador
- Pujol Badia Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25206 , F 121, S 8, H B 84582, I/A 7 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Empresa: PUJOL CONSULTORS SL
Consejero
Presidente
- Pujol Badia Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 126, S 8, H B 81418, I/A 6 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-08
VER MAS ACTOS
Información de PUJOL BADIA JOSEP
Mostramos los datos de PUJOL BADIA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL BADIA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos