PUIGBO RIGOLA JOSEP
Informe ejecutivo de PUIGBO RIGOLA JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PUIGBO RIGOLA JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SATEC TECNICAS ENERGETICAS DEL CLIMA SL | Apoderado Mancomunado | 20/04/2022 | |
SATEC TECNICAS ENERGETICAS DEL CLIMA SL | Apoderado | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE PUIGBO RIGOLA JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUIGBO RIGOLA JOSEP
Administrador Unico
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 202, S 8, H B 57773, I/A 16 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Apoderado Mancomunado
- Cañellas Bosch Jaime
- Gazquez Avila Miguel
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 201, S 8, H B 57773, I/A 15 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Administrador Unico
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 201, S 8, H B 57773, I/A 14 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-08
Apoderado
- Bartalot Casali Montserrat
- Puigbo Rigola Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23740 , F 200, S 8, H B 57773, I/A 10 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-08
Información de PUIGBO RIGOLA JOSEP
Mostramos los datos de PUIGBO RIGOLA JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUIGBO RIGOLA JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos